www问答网
所有问题
当前搜索:
彝良县前任女副县长名单
彝良副县长
梅春图片
答:
中间那位手插在裤兜里的就是
彝良副县长
梅春。望采纳我的回答。
熊慧的简历
答:
熊慧是云南省昭通市镇雄县人民政府
副县长
。熊慧,女,苗族,1979年4月生,云南彝良人,研究生学历,无党派人士。历任云南省
昭通市彝良县
文化和旅游局局长、洛旺苗族乡乡长等职。
现任
云南省昭通市镇雄县人民政府副县长。2023年1月8日,云南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十七次会议,确认其云南省第...
曹阜忠人物简介
答:
曹阜忠是一位在中国政坛上有着丰富履历的官员,他的职业生涯中曾担任多个重要职务。他曾是威信县委常委及
副县长
,后来晋升为昭通市政府副秘书长,昭阳区委副书记,并在该区担任常务副区长和代区长。他的政绩之一是担任中共云南省昭通市昭阳区委副书记和区长。目前,曹阜忠的最新职位是
昭通市彝良县
的县委书...
江先奎的个人简历
答:
历任原昭通行署办公室副主任,昭通市人民政府副秘书长,中共镇雄县委副书记,
彝良县
人民政府
县长
,中共鲁甸县委书记。2013.08任中共昭通市委常委、昭阳区委书记 。
曹阜忠的人物简介
答:
历任威信县委常委、
副县长
,昭通市政府副秘书长,昭阳区委副书记、常务副区长、代区长,中共云南省昭通市昭阳区委副书记、区长,
现任昭通市彝良县
县委书记。2012年12月30日,网友“彝良县yiliang”在某知名论坛发出《中国最牛的县委书记》一帖,大量购买超标车,选
女性
陪酒和矿老板赌球等。云南省昭通市...
罗惠安个人履历
答:
罗惠安的学术生涯起步于1974年8月,他在云南省中医学院完成了学业,随后踏入了医学领域。在接下来的九年里,他在
彝良县
医院开始了他的职业生涯,从一名普通的医生逐步晋升,先后担任了县医院的副院长和县人大副主任职务。1983年2月至1993年2月,他的行政职务进一步提升,成为了彝良县人民政府的
副县长
,...
镇雄历届
县长
有哪些
答:
10、刘江明,山西黎城人,1981年3月至1981年6月担任县委副书记主持县委工作,1981年7月至1984年5月担任镇雄县委书记。11、周永福,云南巧家人,1984年5月至1988年11月担任镇雄县委书记。12、文德华,云南
彝良
人,1988年11月至1993年3月担任镇雄县委书记。13、张孝洪,云南彝良人,1993年3月至1996年5...
赫章
县县长
是谁
答:
骆丽红。根据赫章县人民政府政务消息查询,骆丽红,女,汉族,籍贯、出生地贵州金沙,1979年1月出生,2001年7月参加工作,2003年8月加入中国共产党,研究生学历,
现任
贵州省毕节市赫章县委副书记,县人民政府党组书记、
县长
,赫章县隶属贵州省毕节市,位于贵州省西北部乌江北源六冲河和南源三岔河上游的滇东...
镇雄县50年付
县长
有姓李的吗
答:
有。李勇,云南省昭通市镇雄县委常委、县政府常务
副县长
,李勇,男,汉族,云南威信人,1978年9月出生,1997年8月参加工作,中共党员,大学学历(在职)。镇雄位于云南省东北,云贵川三省结合部,隶属云南省昭通市。地跨东经104°18′至105°19′,北纬27°17′至27°50′。东以赤水河为界与四川叙永...
光复会的会员举录
答:
民国元年(1912),任绍兴军政分府执法处长,后历任绍兴、义乌、东阳等县民事长、
县长
。徐吟秋(1885~1967)女,又名秀英,字湘筠,昵称“三娘”,嵊县黄泽镇人。徐家与竺绍康素有往来,由竺介绍识秋瑾,加入光复会。光绪三十三年,随秋瑾进入大通学堂,帮助掌管文书校务。曾伪装送殡,秘密运武器回嵊,并参加讨袁斗争。谢莲英...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
彝良县副县长分工最新
彝良县2024年干部任免
彝良县政府最新班子成员名单
彝良县廖孝虹履历
彝良最新人事调整
彝良县最新干部任前公示
彝良县李家洪任免
彝良县龙街领导班子成员
彝良县委书记处理结论