www问答网
所有问题
当前搜索:
仙桃历任书记
仙桃市
教育局市局领导
答:
仙桃市
教育局的领导团队由党组
书记
、局长彭中才主持全面工作,他负责指导全局的运营管理。彭中才具有深厚的教育背景,1988年毕业于湖北大学生物系,并在教育领域积累了丰富的经验,曾荣获多项荣誉。党组副书记、副局长徐红兵,是土生土长的仙桃市人,自1999年起担任仙桃师范的领导职务,后逐步晋升至教育局副...
监利县历史县委
书记
有哪些人
答:
1、杜在新 杜在新2000年11月任中共监利县委
书记
,2001年1月至2004年4月任中共监利县委书记、监利县人大常委会主任,2004年5月起任中共荆州市委副秘书长、荆州市第二届人大代表。2004年9月29日被逮捕。2、余日福 男,汉族,中共党员,大学学历。参加工作后在
仙桃市
基层乡镇工作,
历任
乡镇一般干部、乡镇...
湖北省
仙桃市
来历
答:
对于这个问题,最有发言权的应该是希望有一周的老者。周总是绵阳最后县委
书记
,
仙桃
市委书记,但老周的答案是令人惊讶的,他并没有明确知道是怎么回事。1985年底,按照事先的部署,绵阳县荆州地区行署提交请示报告,全县城市的建议绵阳安县到绵阳市请记住,绵阳市地区行署后,省委,省政府转发一步一步,于...
马清明的履历
答:
—中共湖北省黄石市委常委、副市长;1999年08月——中共湖北省
仙桃
市委副
书记
、市政府党组书记;1999年09月——中共湖北省仙桃市委副书记、市政府代市长、党组书记;2000年03月——中共湖北省仙桃市委副书记、市政府市长、党组书记;2003年02月——中共湖北省仙桃市委书记。2006年07月—...
周霁的人物履历
答:
襄樊仪表元件厂党委
书记
、厂长2002.10-2004.08 襄轴集团襄轴股份公司党委书记、董事长(其间:2001.04-2003.12华中科技大学电子与通信工程硕士学位学习)2004.08-2004.12 谷城县委书记2004.12-2006.07 襄樊市委常委、谷城县委书记2006.07-2010.05
仙桃
市委书记2010.05—2010.06 十堰市委...
涂胜华主要简历
答:
1991年8月至1993年10月,他成为共青团仙桃市委
书记
,负责青年工作;1993年10月至1996年3月,他担任
仙桃市
西流河镇党委副书记兼镇长,显示出他在行政管理方面的才能;1996年3月至1998年9月,涂胜华前往随州市,担任副市长,期间还进行了在职研究生学习和市长培训班的培训;1998年9月至2000年7月,他的...
仙桃
西流河
书记
胡策的年龄
答:
48...
仙桃市
反贪最新讯息三伏潭镇鲜码村党支部
书记
彭成亮
答:
鲜码前任村支书彭承亮贪腐严重民愤太大已于2016年5月份被拿下,现任代理村支书李肖华因无能力无政绩且群众基础差、口碑不好,又不是中共党员,因此鲜码村民并不认同此人,加之此人嫖娼成性私欲重,且贯常在本村百姓头上作威作福,村民极为厌恶,可以预测被拿下只是时间问题!
李贵华的工作经历
答:
龙华山办事处党委
书记
兼人大联络处主任;2001.09—2003.12 任
仙桃
市委候补委员、仙桃经济技术开发区管委会主任(副县级)、工委书记(副县级)、龙华山街道办事处党委书记、人大联络处主任;2004.01--2008.11 仙桃市委委员,市人民政府副市长、党组成员,市农林水战线党委书记2008.11--2009....
湖北省别必雄被查是怎么回事?
答:
据湖北省纪委监委网站消息,湖北省政府秘书长、党组成员,省政府机关党组
书记
,省政府办公厅主任别必雄涉嫌严重违纪和职务违法,目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。公开履历显示,1962年出生的别必雄是湖北
仙桃
人,仕途从未出过湖北。他早年在宜昌市任职,曾任共青团宜昌市委书记,宜都市委副书记、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
仙桃市宣传部长刘方武
仙桃市政领导班子名单最新
仙桃市副厅级
仙桃市常委领导班子简介
红安县委书记
红安县县委书记上一任是谁
仙游县历任书记
仙桃宣传部领导班子成员
仙桃市政法委书记