www问答网
所有问题
当前搜索:
信丰县各乡镇党委书记名单
刘勇的人物履历
答:
1990.01—1992.10 会昌县长岭
乡党委书记
、人大主席;1992.10—1995.01 会昌县文武坝乡党委书记、人大主席;1995.01—1995.03 会昌县委组织部副部长兼直属机关党委书记;1995.03—1997.11
信丰县委
常委、宣传部长(其间:1994.08--1996.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习);1997.11—2001....
曹爱群个人履历
答:
1986年4月至1988年3月,他在田村镇担任副镇长和党委副书记,逐步晋升至
乡镇
领导岗位;1988年3月至1989年12月,他升任田村镇
党委书记
和人大主席,负责全面领导和乡镇民主决策;1989年12月至1992年10月,他成为赣县人民政府副县长,负责县级政府的行政管理工作;1992年10月至1994年12月,他在
信丰县
担任...
廖长荣的人物履历
答:
安远县崠坑乡党委副书记、乡长;1992.10-1994.01,安远县双芫
乡党委书记
;1994.01-1995.05,安远县重石乡党委书记; 1995.05-1996.01,安远县委办公室主任;1996.01-1997.01,龙南县委常委、纪委书记;1997.01-2002.01,龙南县委常委、副县长(1996.08-1998.12在中央党校函授学院经管专业本科班学习...
曾思玉的人物生平
答:
曾思玉(1911年2月2日—2012年12月31日),汉族,江西省
信丰县
人,中国共产党优秀党员、久经考验的忠诚共产主义战士、无产阶级革命家、中国人民解放军优秀的军事指挥员,中国人民解放军高级将领。 1928年参加信丰县农民起义;1930年加入江西信丰游击队,任小队长;1930年8月参加中国工农红军第二十二军...
缪兰英的人物履历
答:
江西省安远县欣山镇党委副书记、镇政府镇长;1997.01——1997.11, 江西省安远县龙布
镇党委书记
、人大主席;1997.11——2002.01, 江西省
信丰县
政府副县长(其间:1998.08-2000.12 参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习;1999.06-2001.01 参加南昌大学产业经济学专业进修硕士研究生课程班学习)...
何文庆的何文庆故居
答:
组织委员1998.12—1999.05 大余县池江
镇党委
副书记1999.05—2001.12 大余县池江镇党委副书记、政法书记2001.12—2003.03 大余县浮江
乡党委
副书记、乡长2003.03—2005.06 大余县新城镇党委副书记、镇长2005.06—2006.03 大余县新城镇
党委书记
2006.03—2008.02 大余县新城镇党委书记、人大主席2008....
2019年
乡镇
扶贫工作汇报及乡镇文化扶贫调研报告
答:
设立村级贫困对象民主评议小组,对递交申请的农户进行年人均纯收入调查,按照从低到高进行排序后,初步确定扶贫对象
名单
;并召开村民大会或村民代表大会对初选名单进行表决确定;然后由
镇党委
政府审核后进行公示,公示无异议后报县扶贫和移民办复审,审定后在各村进行公告。严格按照“申请、调查、初选、表决、审核、公示、复核、...
黄南雄成就
答:
另一篇《领导干部讲政治必须坚持群众路线》探讨了领导工作中与群众的紧密联系,而《加强基层组织建设重在落实》则着重于基层组织的执行力。他还撰写了《推行
乡镇
政务公开,扩大农村基层民主》,提倡透明度和民主参与,以及《关于加强个体私营经济组织党建工作的若干思考》,体现了他对非公有制经济领域党建的深入...
<涓婁竴椤
1
2
其他人还搜
信丰各大局局长名单照片
2024年信丰县县长是谁
信丰各中小学校长书记
信丰领导最新变动情况
信丰县各局局长名单最新
信丰各村书记名单
信丰县乡镇换届公示
信丰县任免一批领导干部
信丰游騉同志简历